Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankelmarkvej 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-17 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Legale ejere: Rene Callesen (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Navne: RC Invest Holding ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Reelle ejere: Rene Callesen (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Stiftere: Rene Callesen (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Anpartsselskabet af 29. oktober 2020. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-14 fjernes Direktion: Rene Callesen (direktør) (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Rene Callesen (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankelmarkvej 8, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Direktion: Rene Callesen (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at udøve holdningsvirksomhed, finansielle investering, besidde kapitalandele i andre virksomheder og udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, samt erhvervsejendomme, udlejning heraf, og aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-17 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Legale ejere: Rene Callesen (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Navne: RC Invest Holding ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Reelle ejere: Rene Callesen (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Stiftere: Rene Callesen (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)