Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 8, 8520 Lystrup (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevej 6, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: md@ingolf-rasmussen.dk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Kontaktoplysninger: MD@INGOLF-RASMUSSEN.DK (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2015-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anlægsgartnerfirmaet Ingolf Rasmussens Eftf. ApS.. (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 fjernes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-06 tilføjes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-05-06 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevej 6, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2018-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Kringelvej 21C-21D, 8250 Egå (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Mette Dissing (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-07-01 fjernes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Kringelvej 21C-21D, 8250 Egå (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2016-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlundvej 31, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlundvej 31, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2015-03-17 tilføjes Direktion: Mette Dissing (direktør) (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og eje anparter samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-17 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: MD@INGOLF-RASMUSSEN.DK (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2015-03-17 tilføjes Legale ejere: Mette Dissing (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-03-17 tilføjes Navne: IR Holding af 2015 ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2015-03-17 tilføjes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2015-03-17 tilføjes Stiftere: Mette Dissing (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-17)