Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: dropbinder ApS. (offentliggjort 2017-06-11)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-28 fjernes Bestyrelse: Mads Kjeld Meyer-Dissing (formand) (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyssegårdsvej 18, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Bestyrelse: Mads Kjeld Meyer-Dissing (formand) (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-03-15 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Direktion: Peter Henrik Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med faglig konsulentbistand herunder IT og være holdingselskab for dropbinder ApS og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-15 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Legale ejere: JSS HOLDING 2014 ApS, PHF HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-03-15 tilføjes Navne: dropbinder Holding ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Henrik Frederiksen, Jeppe Skovgaard Sørensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Stiftere: PHF HOLDING ApS, MKD HOLDING ApS, JSS HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-17)