Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Melchior (formand) (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 fjernes Bestyrelse: Jens Storm-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-18 fjernes Bestyrelse: Ebbe Melchior (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markeslev Huse 12, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 210, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 210, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 210, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nicolai Krebs (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-06-25 tilføjes Legale ejere: TBA Invest ApS (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-06-25 fjernes Legale ejere: Torsten Bech Andersson (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: MELCHIOR INVEST ApS (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: Ebbe Melchior (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-02-24 tilføjes Bestyrelse: Torsten Bech Andersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-02-24 fjernes Bestyrelse: Michael Erik Hjortbøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-02-23 tilføjes Legale ejere: Torsten Bech Andersson, Jens Storm-Nielsen, Preben Hall (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-02-23 fjernes Legale ejere: Michael Erik Hjortbøl (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-02-22 fjernes Legale ejere: Jens Storm-Nielsen, Preben Hall, Torsten Bech Andersson (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-02-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: FOREST HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Michael Casper Henriksen (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-17 tilføjes Navne: Komplementarselskabet Rishøjgaard ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-16 fjernes Navne: Rishøjgaard ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Navne: Rishøjgaard ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-17 tilføjes Vedtægter: 2015-03-17 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 210, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Bestyrelse: Michael Erik Hjortbøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-03-06 tilføjes Direktion: Henrik Nicolai Krebs (direktør) (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i virksomheder. Selskabets formål er desu-den at være komplementar for tilsvarende virksomheder. (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-06 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Legale ejere: Michael Casper Henriksen, Jens Storm-Nielsen, Preben Hall, Torsten Bech Andersson, Michael Erik Hjortbøl, Ebbe Melchior, Henrik Nicolai Krebs, Peter Nicolai Krebs (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Stiftere: Preben Hall, Peter Nicolai Krebs, Michael Erik Hjortbøl, Michael Casper Henriksen, Jens Storm-Nielsen, Henrik Nicolai Krebs, Ebbe Melchior (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen eller af direktøren. (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-17)