Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-15 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Navne: Turan Malerservice IVS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Stiftere: Ayse Gül Camille Turan (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 fjernes Direktion: Ayse Gül Camille Turan (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Direktion: Ayse Gül Camille Turan (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som malerservice, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-15 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Navne: Turan Malerservice IVS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Stiftere: Ayse Gül Camille Turan (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)