Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2021-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-06 fjernes Interessenter: Steen Skallebæk, Ole Schielder Kristoffersen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: administration@assurewealth.dk (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-06 fjernes Navne: OS Consult I/S (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-06 fjernes Reelle ejere: Ole Schielder Kristoffersen, Steen Skallebæk (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-06 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, st. th., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, st. th., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@assurewealth.dk (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2016-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: dn@sllaw.dk (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-04-06 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2015-04-06 tilføjes Interessenter: Steen Skallebæk, Ole Schielder Kristoffersen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2015-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: dn@sllaw.dk (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2015-04-06 tilføjes Navne: OS Consult I/S (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2015-04-06 tilføjes Reelle ejere: Ole Schielder Kristoffersen, Steen Skallebæk (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2015-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-12-03)