Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-02 tilføjes Legale ejere: Sune Ankjær Christiansen (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-02 tilføjes Reelle ejere: Cai Ib Christiansen (offentliggjort 2024-08-07)
Den 2024-08-01 fjernes Reelle ejere: Cai Ib Christiansen (offentliggjort 2024-08-07)
Den 1990-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ØSTERGADE 18 ApS. (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: Bjarke Ankjær Christiansen (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Ankjær Christiansen (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-10 tilføjes Revisor: JOHN FRIIS RÅDGIVNING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-10 fjernes Revisor: JOHN FRIIS RÅDGIVNING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: JOHN FRIIS RÅDGIVNING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og byggevirksomhed samt hermed beslægtede virksomheder m.v (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Vedtægter: 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-23 tilføjes Revisor: JOHN FRIIS RÅDGIVNING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 fjernes Revisor: John Friis Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-12 fjernes Binavne: UNIBO AF 1993 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Revisor: Ib Bentzien (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 235.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skatmestervej 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-10 tilføjes Binavne: UNIBO AF 1993 ApS, UNIBO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-10 tilføjes Direktion: Cai Ib Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-10 tilføjes Legale ejere: Cai Ib Christiansen (offentliggjort 2024-08-07)
Den 1976-12-09 fjernes Legale ejere: Cai Ib Christiansen (offentliggjort 2018-12-28)
Den 1976-12-10 tilføjes Navne: BYGGEFIRMAET CAI IB CHRISTIANSEN ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1976-12-10 tilføjes Reelle ejere: Cai Ib Christiansen (offentliggjort 2024-08-07)
Den 1976-12-10 tilføjes Regnskabs år: --05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-10 tilføjes Regnskabs år: --05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-10 tilføjes Revisor: Ib Bentzien, John Friis Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-01-01 tilføjes Legale ejere: Cai Ib Christiansen (offentliggjort 2018-12-28)