Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2019-12-31 tilføjes Interessenter: Inger Marie Aaby (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-09-08 fjernes Interessenter: Erik Aaby (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Interessenter: Niels Blem Sørensen, Lisbeth Hansen, Helle Aaby Petersen, Erik Aaby (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: stenbrogaard@mail.tele.dk (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: Stenbrogård Vindmølle I/S (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Inger Marie Aaby, Helle Aaby Petersen, Lisbeth Hansen, Niels Blem Sørensen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2015-06-12)