Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber |
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsparken 31, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jo@jo-olsson.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Navne: Frimurerlogen Humanitas (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalsparken 31, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-06-09 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-06-09 fjernes Kontaktoplysninger: jo@jo-olsson.dk (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-06-09 fjernes Navne: Frimurerlogen Humanitas (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-06-09 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2017-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsparken 31, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2017-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalsparken 31, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2015-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsparken 31, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2015-06-07 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2015-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jo@jo-olsson.dk (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2015-06-07 tilføjes Navne: Frimurerlogen Humanitas (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2015-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2015-06-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRIMURERHUSET ESBJERG ApS. (offentliggjort 2020-11-13)