Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Dik Wallin(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikkel Dik Wallin | 15.12.2016 | Lundtoftegade 52, 2200 København N |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Wallin København | 36567104 | Aktiv | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.01.2021 | 1,20 (km) | Roarsvej 5, 2000 Frederiksberg | Lundtoftegade 52, 2200 København N |
Wallin København. |
Sidst opdateret den 29.04.2021 og angivet som gældende fra 12.01.2021 (1344 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
WALLIN GRUPPEN ApS | 27066240 |
WALLIN HOLDING ApS | 28282958 |
Wallin Invest ApS | 38484672 |
Wallin Kreatid | 42205125 |
Wallin København | 36567104 |
Wallin Service | 36344644 |
Wallin Shoes A/S | 10607280 |
Wallin Trading ApS | 42420778 |
Wallis Freelance Service I/S | 38643037 |
WalllT v/Jacob Christiansen | 31923530 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Dik Wallin(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikkel Dik Wallin(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 2 | 2 | 3 |
Pct. | 0 % | 29 % | 29 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |