Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2019-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 43, 2. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-16 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Legale ejere: Marc Hammarkvist (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Navne: Hammarkvist Holding ApS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Stiftere: Marc Hammarkvist (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2017-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2017-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 fjernes Direktion: Marc Hammarkvist (direktør) (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 43, 2. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Direktion: Marc Hammarkvist (direktør) (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-16 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Legale ejere: Marc Hammarkvist (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Navne: Hammarkvist Holding ApS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Stiftere: Marc Hammarkvist (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Chatlenger ApS. (offentliggjort 2018-10-02)