Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-06-19 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: Sponsor-salg ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: Sponsor-salg IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lollandsgade 33, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lollandsgade 33, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lollandsgade 33, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2015-03-11 tilføjes Direktion: Michael Gerhardt Lynge (direktør) (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling og salg af sponsorater samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-11 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Legale ejere: MG Lynge Holding ApS (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Navne: Sponsor-salg IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-03-11 tilføjes Reelle ejere: Michael Gerhardt Lynge (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2015-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2015-03-11 tilføjes Stiftere: MG Lynge Holding ApS (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-16)