Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: TOPAZ ENTERPRISE SALES SUPPORT ApS. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Smart Robotic Process Automation ApS. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2023-11-21 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-11-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 132, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 132, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 132, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Haspegårdsvej 25, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: flemming_weber@yahoo.dk (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2019-05-08 tilføjes Vedtægter: 2019-05-08 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejerskab af andre selskaber, investeringer samt dermed beslægtet virksomhed. Herudover beskæftiger selskabet sig med rådgivende virksomhed (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Vedtægter: 2017-10-01 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2017-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haspegårdsvej 25, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2015-03-09 tilføjes Direktion: Flemming Ernst Weber (direktør) (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejerskab af andre selskaber, investeringer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-09 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Legale ejere: Flemming Ernst Weber (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Navne: Caldaro ApS (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Reelle ejere: Flemming Ernst Weber (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2015-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2015-03-09 tilføjes Stiftere: Flemming Ernst Weber (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Vedtægter: 2015-03-09 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-16)