Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Revisor | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Navne | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 tilføjes Bestyrelse: Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard (formand) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-26 fjernes Bestyrelse: Martin Kjølhede (formand) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2020-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: THY EL HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-01-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Opmatic Greenland ApS. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Opmatic Greenland ApS. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2022-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BR Energy A/S. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2024-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-20 tilføjes Direktion: Benny Karlsen Birk (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-20 fjernes Direktion: Sune Kjeldgaard Pihl (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-09-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-02-22 tilføjes Vedtægter: 2021-02-22 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-10-16 tilføjes Legale ejere: Andreas Fielsøe Holding ApS, Pihl Invest ApS, EURONET ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-10-15 fjernes Legale ejere: Andreas Fielsøe Holding ApS, Pihl Invest ApS, EURONET ApS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-16 tilføjes Reelle ejere: Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard, Sune Kjeldgaard Pihl (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-15 fjernes Reelle ejere: Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard, Sune Kjeldgaard Pihl (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af automations- og brandsikringsvirksomhed hertil industri elinstallationsvirksomhed, samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-23 tilføjes Vedtægter: 2019-09-23 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2018-09-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uglevej 5, 7700 Thisted (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Leopardvej 2, 7700 Thisted (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@opmatic.dk (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 fjernes Kontaktoplysninger: info@pihlelteknik.dk (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-20 tilføjes Bestyrelse: Martin Kjølhede (formand) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: Andreas Fielsøe Holding ApS, Pihl Invest ApS, EURONET ApS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 fjernes Legale ejere: Pihl Invest ApS, Andreas Fielsøe Holding ApS, EURONET ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-11-23 tilføjes Legale ejere: Andreas Fielsøe Holding ApS, EURONET ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører i forening. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2017-11-27 tilføjes Binavne: Pihl El-teknik ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af elinstallations- og elautomationsvirksomhed samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2017-11-23 tilføjes Direktion: Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-11-23 tilføjes Navne: Opmatic ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-22 fjernes Navne: Pihl El-teknik ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-23 tilføjes Reelle ejere: Andreas Eichertz Fielsøe Hedegaard, Sune Kjeldgaard Pihl (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-11-23 tilføjes Vedtægter: 2017-11-23 (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-02 tilføjes Legale ejere: Pihl Invest ApS (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-08-02 fjernes Legale ejere: BØRGE KIRKEGAARD PEDERSEN ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-01 fjernes Legale ejere: Pihl Invest ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 66.666,00 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-09-14 tilføjes Legale ejere: Pihl Invest ApS, BØRGE KIRKEGAARD PEDERSEN ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2015-09-13 fjernes Legale ejere: Pihl Invest ApS (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-09-14 tilføjes Vedtægter: 2015-09-14 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leopardvej 2, 7700 Thisted (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2015-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Røde Anes Vej 39, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@pihlelteknik.dk (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2015-05-12 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røde Anes Vej 39, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-03-12 tilføjes Direktion: Sune Kjeldgaard Pihl (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2015-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af elinstallationsvirksomhed og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-12 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-12 tilføjes Legale ejere: Pihl Invest ApS (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-03-12 tilføjes Navne: Pihl El-teknik ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-03-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-03-12 tilføjes Stiftere: Pihl Invest ApS (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-16)