Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 20, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-12 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Legale ejere: FAST FOOD INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Navne: TSK Fast Food ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Stiftere: FAST FOOD INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 fjernes Direktion: Steen Houmann (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 20, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2016-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Stillinge Strandvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-30 tilføjes Vedtægter: 2015-03-30 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stillinge Strandvej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-03-12 tilføjes Direktion: Steen Houmann (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2015-03-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed som grillbar, restaurant, iskiosk og café og hermed beslægtet virksomhed, samt at investere i hermed beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-12 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Legale ejere: FAST FOOD INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Navne: TSK Fast Food ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Stiftere: FAST FOOD INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2015-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)