Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Holt Andersen | 07.10.2015 | 08.08.2016 | direktør |
Ulrik Moes | 05.03.2015 | 07.10.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Lilløen Weber | 05.03.2015 | 08.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bent Ove Sortsø | 05.03.2015 | 08.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Martha Christine Emneus | 05.03.2015 | 08.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Moes | 05.03.2015 | 08.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Holt Andersen | 05.03.2015 | 08.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Sortsø | 05.03.2015 | 08.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Torben Thomasen | 05.03.2015 | 21.06.2016 | bestyrelsesmedlem |