Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Legale ejere |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Espelundsvej 8, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Joakim Larsens Vej 15, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Joakim Larsens Vej 15, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2015-03-12 tilføjes Direktion: Lars Eghøj Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere pengene i andre selskaber og i værdipapirer (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-12 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Navne: Holdingselskabet Familiefonden FFA af 27 jan 2015 ApS (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Stiftere: Lars Eghøj Nielsen (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-01-27 tilføjes Legale ejere: Sigrid Eghøj Nielsen, Olav Eghøj Nielsen, Dagmar Eghøj Nielsen, Johanne Eghøj Nielsen (offentliggjort 2016-05-11)