Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Henriette Lone Greenwood | 28.02.2015 | |
Trey Hartley Greenwood | 28.02.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Trey Hartley Greenwood | 28.02.2015 | 05.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Henriette Lone Greenwood | 28.02.2015 | 04.12.2017 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bowl Market ApS (CVR 37509639) | NORMAL | 03.03.2016 | 100,00% | 100,00% |
LT Property ApS (CVR 37424471) | NORMAL | 21.04.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |