Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Folmann Larsen | 27.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Henriksen | 16.09.2016 | 27.04.2023 | direktør |
Søren Andrup Aaen | 12.03.2015 | 16.09.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Jakobsen | 14.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Andrup Aaen | 12.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ove Carsten Eriksen | 12.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jack Sørensen | 12.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Ingwar-Oppenhagen | 11.12.2018 | 14.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erik Dybdahl | 12.03.2015 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henning Jakobsen | 12.03.2015 | 11.12.2018 | bestyrelsesmedlem |