Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-03-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jeppe Åkjærs Vej 35, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Direktion: Michael Abildgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af ejendomme, projektudvikling, investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-11 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Legale ejere: Skovbakken Nibe Holding ApS, HDP-FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Navne: Lansen 13 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Reelle ejere: Michael Abildgaard Hansen, Henrik Dahl Pedersen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Stiftere: Skovbakken Nibe Holding ApS, HDP-FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-12)