Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Christian Søborg Dehn | 11.03.2015 | |
Daniel Vallentin | 11.03.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LTD Holding ApS (CVR 42776009) | UNDERTVANGSOPLØSNING | 08.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Daniel Vallentin | 15.09.2016 | 08.10.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Daniel Vallentin | 23.08.2016 | 14.09.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Daniel Vallentin | 01.03.2015 | 22.08.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Christian Søborg Dehn | 01.03.2015 | 22.08.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |