Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Legale ejere | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 tilføjes Direktion: Dennis Christian Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-26 fjernes Direktion: Kenneth Huse Halvorsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-19 tilføjes Legale ejere: Scandza Danmark ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-19 fjernes Legale ejere: Jordanes Investments AS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-14 tilføjes Legale ejere: Jordanes Investments AS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-14 fjernes Legale ejere: The Feelgood Company AS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-02 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og sælge kosttilskud samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-13 tilføjes Vedtægter: 2022-01-13 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-13 fjernes Bestyrelse: Jesper Galatius (formand) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Legale ejere: The Feelgood Company AS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: Scandza Danmark ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-05-06 tilføjes Vedtægter: 2020-05-06 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2020-05-06 fjernes Bestyrelse: Lars Ivar Tretteteig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Direktion: Kenneth Huse Halvorsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2019-12-18 fjernes Direktion: Jesper Galatius (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-02 tilføjes Direktion: Jesper Galatius (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-02 fjernes Direktion: Kenneth Huse Halvorsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og sælge kosttilskud samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2019-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2019-12-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Ivar Tretteteig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-12-02 fjernes Bestyrelse: Line Jackson Ræstad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-02 tilføjes Vedtægter: 2019-12-02 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Galatius (formand) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2019-03-01 fjernes Bestyrelse: Jon Thomas Warset (formand) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-06 tilføjes Direktion: Kenneth Huse Halvorsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-02-06 fjernes Direktion: Rasmus Thorup Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-01 tilføjes Binavne: Petan ApS, NutriNord ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Broksø Thulesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Navne: Bodylab ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-20 fjernes Navne: NutriNord ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Scandza Danmark ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-12-21 fjernes Legale ejere: Scandza AS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-07-09 tilføjes Bestyrelse: Jon Thomas Warset (formand) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-07-09 tilføjes Vedtægter: 2018-07-09 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-07-06 tilføjes Legale ejere: Scandza AS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-07-06 fjernes Legale ejere: RTA Holding 2014 ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 fjernes Reelle ejere: Rasmus Thorup Andersen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plastvænget 3, 9560 Hadsund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-03-05 tilføjes Direktion: Rasmus Thorup Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2015-03-05 tilføjes Formål: Virksomhedens for er at producere og sælge kosttilskud (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2015-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-05 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2015-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2015-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-05 tilføjes Legale ejere: RTA Holding 2014 ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2015-03-05 tilføjes Navne: NutriNord ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2015-03-05 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Thorup Andersen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2015-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-05 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2015-03-05 tilføjes Stiftere: RTA Holding 2014 ApS (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2015-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-11)