Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Vej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Brændkjærgade 70, st. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2015-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Sejrsvej 100 ApS. (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2022-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brændkjærgade 70, st. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2021-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønholtparken 111, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 tilføjes Vedtægter: 2021-01-29 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET FREDERICIA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET FREDERICIA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-10-08 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Reelle ejere: Peder Nygaard (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønholtparken 111, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstegaardsvej 12, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: nygaard@profibermail.dk (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-19 fjernes Kontaktoplysninger: hpvd@ravnbjerg.dk (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-19 tilføjes Direktion: Peder Nygaard (direktør) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-19 fjernes Direktion: Hans Peter Vendelbo Dahl (direktør) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Peder Nygaard (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: ULDAHL A/S, H.P. Dahl ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Birthe Uldahl, Karsten Uldahl, Hans Peter Vendelbo Dahl (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegaardsvej 12, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 7, 1., 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 7, 1., 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Agtrupvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-06 tilføjes Legale ejere: H.P. Dahl ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-08-05 fjernes Legale ejere: RAVNBJERG ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-08-06 tilføjes Reelle ejere: Anners Preben Dahl, Hans Peter Vendelbo Dahl (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-08-06 fjernes Reelle ejere: Anners Preben Dahl (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agtrupvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Agtrupvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agtrupvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Agtrupvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agtrupvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 9, 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hpvd@ravnbjerg.dk (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2015-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: hpvd@ravnbjerg-as.dk (offentliggjort 2015-11-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-16 tilføjes Legale ejere: RAVNBJERG ApS, ULDAHL A/S (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-03-16 tilføjes Reelle ejere: Karsten Uldahl (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2015-03-15 tilføjes Reelle ejere: Birthe Uldahl, Karsten Uldahl (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2015-03-15 fjernes Reelle ejere: Karsten Uldahl (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 9, 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-03-09 tilføjes Direktion: Hans Peter Vendelbo Dahl (direktør) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2015-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle, udleje, administrere og sælge fast ejendom og dermed i forbindelse stående virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-09 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hpvd@ravnbjerg-as.dk (offentliggjort 2015-11-15)
Den 2015-03-09 tilføjes Navne: Kobberpaladset ApS (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2015-03-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2015-03-09 tilføjes Stiftere: Anners Preben Dahl (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-10)