Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daniel Hedegaard Andersen | 01.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Frederik Heise | 05.03.2015 | 01.05.2024 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daniel Hedegaard Andersen | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Fabian Aurelius Heinrich Hans Ziegler | 20.02.2023 | formand |
Christoffer Hage | 12.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Lorenzen | 12.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christian Frederik Heise | 05.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Conor Joseph Murphy | 20.02.2023 | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Brebøl Christensen | 01.10.2020 | 12.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Declan James Doorly | 29.04.2020 | 20.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Aage Sørensen | 27.02.2018 | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Edward Gerard O'Brien | 20.11.2017 | 20.02.2023 | formand |
Morgan McElligott | 20.11.2017 | 29.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Edward Gerard O'Brien | 23.05.2017 | 19.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christoffer Hage | 18.02.2016 | 27.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Aage Sørensen | 09.07.2015 | 12.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Lorenzen | 09.07.2015 | 18.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Clive Fitzharris | 05.03.2015 | 20.11.2017 | formand |
Conor Joseph Murphy | 05.03.2015 | 23.05.2017 | bestyrelsesmedlem |