Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2015-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Niels Juel Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: B og W Ejendomme II ApS. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: STRANDVEJEN AALBORG ApS. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2020-04-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Gabrielsværk ApS. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B og W Ejendomme II ApS. (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gabrielsværk ApS. (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NF 2018 ApS. (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Niels Juel Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STRANDVEJEN AALBORG ApS. (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2022-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frede D Nielsen & Breinholt ApS. (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2022-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2022-06-28 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Støvring 160, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Støvring 160, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Støvring 160, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Støvring 160, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Støvring 160, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergaardsvej 46, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergaardsvej 46, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2015-03-06 tilføjes Direktion: Lars Breinholt Winther (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-06 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Legale ejere: Lars Breinholt Winther (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-03-06 tilføjes Navne: WINHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2015-03-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Breinholt Winther (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2015-03-06 tilføjes Stiftere: Lars Breinholt Winther (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-06 tilføjes Vedtægter: 2015-03-06 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2015-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2015-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-05)