Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-18 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Larsson (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2021-02-17 fjernes Reelle ejere: Rasmus Larsson (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Forup Helmich (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-04-28 fjernes Reelle ejere: Rasmus Forup Helmich (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-05-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktionsmedlemmer i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-18 tilføjes Vedtægter: 2015-03-18 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-03 tilføjes Vedtægter: 2015-03-03 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermehrensvej 15, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-03 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2015-03-03 tilføjes Direktion: Rasmus Forup Helmich (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje fast ejendom, samt drive anden virksomhed der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-03 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2015-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Legale ejere: Christian J. Linde ApS, RASMUS LARSSON HOLDING ApS, HELMICH INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-03 tilføjes Navne: HLL OFFICE RESORT 2 ApS (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-03 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Forup Helmich, Rasmus Larsson, Rasmus Forup Helmich, Rasmus Larsson, Casper Christian Just Linde (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Stiftere: RASMUS LARSSON HOLDING ApS, HELMICH INVEST ApS, Christian J. Linde ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)