Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Navne | Vedtægter | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Fishtrip ApS. (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2015-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Fishtrip ApS. (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2015-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Fishtrip ApS. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Loby ApS. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Loby ApS. (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Loby ApS. (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Pars Group ApS. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-05-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hands Up Entertainment ApS. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Plus Technology ApS. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Plus Technology ApS. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 4, 1., 1411 København K (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Marstalsgade 24, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at supportere ejerens virksomhed og forretning. (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-24 tilføjes Navne: Ice Station Zebra Empire ApS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-23 fjernes Navne: Philip Randgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-24 tilføjes Vedtægter: 2022-02-24 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-11-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje andele i andre virksomheder (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-22 tilføjes Navne: Philip Randgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-11-21 fjernes Navne: PHILIP RANDGAARD HOLDING IVS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-22 tilføjes Vedtægter: 2021-11-22 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marstalsgade 24, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Marstalsgade 24, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-20 (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-13 tilføjes Direktion: John Philip Randgaard (direktør) (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Direktion: John Philip Randgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marstalsgade 24, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2015-02-23 tilføjes Direktion: John Philip Randgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2015-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-23 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-02-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2015-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-02-23 tilføjes Legale ejere: John Philip Randgaard (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-02-23 tilføjes Navne: PHILIP RANDGAARD HOLDING IVS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2015-02-23 tilføjes Reelle ejere: John Philip Randgaard (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-23 tilføjes Stiftere: John Philip Randgaard (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-02-23 tilføjes Vedtægter: 2015-02-23 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2015-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2015-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)