Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 19, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Direktion: Anne Veis Sauer (direktør) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-01 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Legale ejere: Anne Veis Sauer (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Navne: A2Z Reaus Holding ApS (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Reelle ejere: Anne Veis Sauer (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab for A2Z Move Management ApS samt andre selskaber efter direktionens valg. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2017-03-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2017-03-19 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Navne: A2Z Reaus Holding ApS (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2017-03-19 fjernes Navne: A2Z Temp ProjectTeam ApS (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2017-03-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Vedtægter: 2017-03-20 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2017-03-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-19 fjernes Binavne: A2Z Temp StarTeam ApS (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Anne Veis Sauer (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Gitte Guldberg Sauer Ludvigsen (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: Anne Veis Sauer (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Anne Veis Sauer (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-10-03 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 19, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 15, 1159 København K (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Binavne: A2Z Temp StarTeam ApS (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er søgning, udvælgelse og levering af ressourcer og specialister til udførelse af praktiske og tekniske arbejdsopgaver med eksekvering af komplekse flytteprocesser indenfor hospitalssektoren, medicoteknisk virksomhed, kontor, lager og produktion samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-06-10 tilføjes Navne: A2Z Temp ProjectTeam ApS (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-06-09 fjernes Navne: A2Z Move Management ApS (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-06-10 tilføjes Vedtægter: 2015-06-10 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-03-27 tilføjes Direktion: Anne Veis Sauer (direktør) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-03-27 fjernes Direktion: Jens Sauer (direktør) (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-03-25 tilføjes Direktion: Jens Sauer (direktør) (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-03-25 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-27 tilføjes Legale ejere: Anne Veis Sauer, Gitte Guldberg Sauer Ludvigsen (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 15, 1159 København K (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel samt rådgivning og logistisk projektering for eksekvering af komplekse flytteprocesser indenfor hospitalssektoren, medicoteknisk virksomhed, kontor, lager og produktion samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-25 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-03-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-25 tilføjes Navne: A2Z Move Management ApS (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-03-24 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 5229 (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 5229 (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-25 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2015-03-25 tilføjes Vedtægter: 2015-03-25 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-03-01 tilføjes Vedtægter: 2015-03-01 (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-01 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-03-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2015-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)