Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Revisor | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybjergsvej 2, 6270 Tønder (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Binavne: Social-økologisk gårdfællesskab ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-27 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@almende.dk (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Legale ejere: Günther Andreas Lorenzen, Henning Lorenzen (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: ALMENDE ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Stiftere: PENTA ADVOKATER A/S (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-07-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-03 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-08-02 fjernes Bestyrelse: Hermann Lorenzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-02 fjernes Revisor: Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-29 fjernes Direktion: Karsten Nissen Snitkjær (direktør) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybjergsvej 2, 6270 Tønder (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2017-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnåvej 6, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@almende.dk (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2017-01-11 fjernes Kontaktoplysninger: henning.lorenzen@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-03 tilføjes Bestyrelse: Günther Andreas Lorenzen (formand) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-01-02 fjernes Bestyrelse: Günther Andreas Lorenzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-03 tilføjes Direktion: Karsten Nissen Snitkjær (direktør) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-01-03 fjernes Direktion: Günther Andreas Lorenzen (direktør) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 fjernes Bestyrelse: Laust Stenger (formand) (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-16 tilføjes Revisor: Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: henning.lorenzen@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnåvej 6, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dravedvej 12, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-01 tilføjes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dravedvej 12, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med formanden for bestyrelsen, af tre bestyrelsesmedlemmer i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2015-03-10 tilføjes Bestyrelse: Laust Stenger (formand) (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-03-10 tilføjes Binavne: Social-økologisk gårdfællesskab ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-03-10 tilføjes Direktion: Verner Axelsen Holm (direktør) (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-10 fjernes Direktion: Verner Axelsen Holm (direktør) (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-09 fjernes Direktion: Verner Axelsen Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-04 tilføjes Direktion: Verner Axelsen Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-10 tilføjes Vedtægter: 2015-03-10 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug med udgangspunkt i økologiske og biodynamiske driftsformer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-27 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Legale ejere: Günther Andreas Lorenzen, Henning Lorenzen (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Navne: ALMENDE ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-02-27 tilføjes Stiftere: PENTA ADVOKATER A/S (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-02)