Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 131, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-03 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Legale ejere: Mohammad Hasan Ali Butt (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Navne: TANDOORI DEHRA ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Reelle ejere: Mohammad Hasan Ali Butt (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Stiftere: Robina Kousar (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-05-07 Statstidende Dekret
Den 2020-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2020-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-08)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Direktion: Mohammad Hasan Ali Butt (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 131, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 131, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 131, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 131, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2017-10-28)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Mohammad Hasan Ali Butt (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Hasan Ali Butt (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-06-20 fjernes Direktion: Robina Kousar (direktion) (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Direktion: Mohammad Hasan Ali Butt (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 131, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2017-10-28)
Den 2015-03-03 tilføjes Direktion: Robina Kousar (direktion) (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2015-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive spisested samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-03 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Navne: TANDOORI DEHRA ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Stiftere: Robina Kousar (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-03 tilføjes Vedtægter: 2015-03-03 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)