Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2015-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Net Income ApS. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2015-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: We Love Amager IVS. (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2016-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Designkunst ApS. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2018-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WoodsUp ApS. (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: LINDEBLAD´S HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: LINDEBLAD´S HOLDING IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Center Boulevard 5, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2020-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-12-07 tilføjes Legale ejere: Christina Lassen Karre, Jens Lindeblad (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-12-06 fjernes Legale ejere: Jens Lindeblad (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-12-07 tilføjes Reelle ejere: Christina Lassen Karre, Jens Lindeblad (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-12-06 fjernes Reelle ejere: Jens Lindeblad (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2017-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 56, 2300 København S (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 56, 2300 København S (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2015-02-20 tilføjes Direktion: Jens Lindeblad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingvirksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-20 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Legale ejere: Jens Lindeblad (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2015-02-20 tilføjes Navne: LINDEBLAD´S HOLDING IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2015-02-20 tilføjes Reelle ejere: Jens Lindeblad (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2015-02-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-20 tilføjes Stiftere: Jens Lindeblad (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Vedtægter: 2015-02-20 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)