Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Tegningsregel | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: MH55 ApS. (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MH55 ApS. (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2023-06-01 tilføjes Direktion: Knud Foldschack (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-05-31 fjernes Direktion: Michael Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-18 tilføjes Legale ejere: EXECUTIVE CAPITAL II K/S (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-05-17 fjernes Legale ejere: EXECUTIVE CAPITAL II K/S (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.792.000,00 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Legale ejere: THYREGOD INVEST ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-09-22 tilføjes Vedtægter: 2017-09-22 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-10 tilføjes Direktion: Michael Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2015-09-10 fjernes Direktion: Jørn Rosenmeier (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: AMVI Holding ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Direktion: Jørn Rosenmeier (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-06-30 fjernes Direktion: Mikael Bak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: AMVI II ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Bestyrelse: Søren Bach (formand) (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-04-24 tilføjes Vedtægter: 2015-04-24 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.344.000,00 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-12 tilføjes Legale ejere: AMVI II ApS, EXECUTIVE CAPITAL II K/S, URBACH ApS, ANELIN A/S (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-03-11 fjernes Legale ejere: EXECUTIVE CAPITAL II K/S (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-03-03 tilføjes Legale ejere: EXECUTIVE CAPITAL II K/S (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-03-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Bach (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-03-12 tilføjes Vedtægter: 2015-03-12 (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-03-03 tilføjes Vedtægter: 2015-03-03 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 24, 3., 1620 København V (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-03-03 tilføjes Direktion: Mikael Bak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-03 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Navne: EC MES HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-03 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Stiftere: EXECUTIVE CAPITAL ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)