Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 fjernes Legale ejere: Robin Lykke (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-11 fjernes Reelle ejere: Robin Lykke (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2018-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Team Picks ApS. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Ewald Elming (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Robin Lykke, Claus Ewald Elming (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Robin Lykke (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2015-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gustav Adolfs Gade 14, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-03-02 tilføjes Direktion: Robin Lykke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive og udbygge sportsrelaterede websites og Communities og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-02 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2015-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@gulklud.dk (offentliggjort 2015-03-06)
Den 2015-03-02 tilføjes Navne: GUL KLUD ApS (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-02 tilføjes Stiftere: Robin Lykke, Claus Ewald Elming (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Vedtægter: 2015-03-02 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)