Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Hougaard | 07.12.2018 | adm. dir |
Morten Bo Lindholm Mikkelsen | 07.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Bo Lindholm Mikkelsen | 07.04.2018 | 06.12.2018 | adm. dir |
Jakob Boss Skårhøj | 02.03.2015 | 06.04.2018 | adm. dir |
Morten Bo Lindholm Mikkelsen | 02.03.2015 | 06.04.2018 | direktør |