Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 122, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-20 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: Camping@f-lysholm.dk (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: Flemming Lysholm Christensen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Navne: FLEMMING LYSHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Flemming Lysholm Christensen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Stiftere: Flemming Lysholm Christensen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Lysholm-Montage.dk ApS. (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 fjernes Direktion: Flemming Lysholm Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 122, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 122, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: Camping@f-lysholm.dk (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 122, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2015-02-20 tilføjes Direktion: Flemming Lysholm Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2015-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter, aktier og øvrige værdigpapir, og dermed efter direktions skøn beslægte virksomhed (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-20 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Legale ejere: Flemming Lysholm Christensen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Navne: FLEMMING LYSHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Reelle ejere: Flemming Lysholm Christensen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Stiftere: Flemming Lysholm Christensen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Flemming Lysholm Christensen (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2015-02-20 tilføjes Vedtægter: 2015-02-20 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)