Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Navne: Ekoplan APS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 fjernes Navne: Ekoplan IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Vedtægter: 2021-09-29 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-11-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-14 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-14 tilføjes Direktion: Malgorzata Agata Kepler (direktør) (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Malgorzata Agata Kepler (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr Onsildvej 30, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Majsmarken 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-21 tilføjes Hjemmeside: www.ekoplan.dk (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-21 tilføjes Kontaktoplysninger: mg.lab@outlook.com (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-21 tilføjes Navne: Ekoplan IVS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2015-07-20 fjernes Navne: AGRILABORATORIUM IVS (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-21 tilføjes Vedtægter: 2015-07-21 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2015-07-20 fjernes Binavne: EKOPLAN IVS (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Majsmarken 1, 9500 Hobro (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-01-30 tilføjes Binavne: EKOPLAN IVS (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-01-30 tilføjes Direktion: Malgorzata Agata Kepler (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre sel-skaber at drive handels- og servicevirksomhed, herunder videnskabelse, rådgivning, service (laboratorium analyse) på et almennyttigt grundlag og salg af produkter som er relevante for dette område samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-30 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2015-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-30 tilføjes Legale ejere: Malgorzata Agata Kepler (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2015-01-30 tilføjes Navne: AGRILABORATORIUM IVS (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-01-30 tilføjes Reelle ejere: Malgorzata Agata Kepler (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2015-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-30 tilføjes Stiftere: Malgorzata Agata Kepler (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-01-30 tilføjes Vedtægter: 2015-01-30 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2015-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)