Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Anders Ahl | 12.12.2023 | direktør |
Stephanie Elizabeth Mills | 12.12.2023 | direktør |
Stig Holmegaard Jensen | 02.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jérôme Pierre Simon Guenee | 02.09.2022 | 12.12.2023 | direktør |
Abigail Christine Sheppard | 02.09.2022 | 12.12.2023 | direktør |
Abigail Christine Sheppard | 31.12.2021 | 19.08.2022 | direktør |
Jérôme Pierre Simon Guenee | 10.01.2020 | 19.08.2022 | direktør |
Thomas Weis | 31.08.2018 | 31.12.2021 | direktør |
Hanneke Marieke Pelt | 31.08.2018 | 10.01.2020 | direktør |
Hans Martin Bergman | 18.10.2017 | 31.08.2018 | direktør |
Stig Holmegaard Jensen | 01.07.2016 | 19.08.2022 | direktør |
Ole Meier Sørensen | 01.05.2016 | 01.07.2016 | direktør |
Jesper Krüger Mackowski | 27.02.2015 | 10.12.2019 | direktør |
Andrew James Gawman | 27.02.2015 | 31.08.2018 | direktør |
Simon Rye Clausen | 27.02.2015 | 01.04.2016 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 20.02.2015 | 27.02.2015 | direktør |