Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Hjemmeside | xbrl | ||||
Kapital | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Heat Supply ApS. (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 13, 6500 Vojens (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-06 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: steengammelgaard62@gmail.com (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Legale ejere: S GAMMELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Navne: ENERGISALG ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Reelle ejere: Steen Hjortlund Gammelgaard (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Stiftere: Steen Hjortlund Gammelgaard, Martin Frieboe Lundqvist, Kim Olesen Gammelgaard (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-03-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-03-07 tilføjes Vedtægter: 2024-03-07 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-07 fjernes Direktion: Steen Hjortlund Gammelgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2023-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 13, 6500 Vojens (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: steengammelgaard62@gmail.com (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@energisalg.dk (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-20 fjernes Hjemmeside: energisalg.dk (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Vedtægter: 2019-04-30 (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-03-28 tilføjes Direktion: Steen Hjortlund Gammelgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2018-03-28 fjernes Direktion: Kim Olesen Gammelgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: S GAMMELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-02-01 fjernes Legale ejere: ML HOLDING INVEST ApS, K. GAMMELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Hjortlund Gammelgaard (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-02-01 fjernes Reelle ejere: Kim Olesen Gammelgaard, Martin Frieboe Lundqvist (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: S GAMMELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 fjernes Reelle ejere: Steen Hjortlund Gammelgaard (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2017-09-01 tilføjes Navne: ENERGISALG ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2017-08-31 fjernes Navne: ENERGISALG IVS (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: K. GAMMELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Kim Olesen Gammelgaard (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2016-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2015-10-05 tilføjes Legale ejere: ML HOLDING INVEST ApS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2015-10-04 fjernes Legale ejere: Martin Frieboe Lundqvist (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-06-07 tilføjes Hjemmeside: energisalg.dk (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@energisalg.dk (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2015-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 23, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-06-07)
Den 2015-04-10 tilføjes Vedtægter: 2015-04-10 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2015-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-02-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2015-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 23, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-06-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Direktion: Kim Olesen Gammelgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg af energisparende ydelser og produkter, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-06 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Legale ejere: Martin Frieboe Lundqvist, Kim Olesen Gammelgaard, S GAMMELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Navne: ENERGISALG IVS (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-02-06 tilføjes Reelle ejere: Steen Hjortlund Gammelgaard, Kim Olesen Gammelgaard, Martin Frieboe Lundqvist (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2015-02-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2015-02-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2015-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Stiftere: Steen Hjortlund Gammelgaard, Martin Frieboe Lundqvist, Kim Olesen Gammelgaard (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Vedtægter: 2015-02-06 (offentliggjort 2015-06-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-07)