Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 tilføjes Direktion: Casper Elmelund Abild (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Vedtægter: 2024-06-04 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-09 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-09 tilføjes Vedtægter: 2018-08-09 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-08-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 4., 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 67, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Niels Lorentz Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Jesper Steen Lorentzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-01 tilføjes Navne: COBO IX FREDERIKSVÆRKSGADE 7 ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-06-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-06-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Steen Lorentzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-01 fjernes Reelle ejere: Flemming Wilhelm Wewer (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-05-31 fjernes Navne: FREDERIKSVÆRKSGADE 7 ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-15 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2015-06-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-10 tilføjes Legale ejere: COBO IX Frederiksværksgade 7 Holding ApS (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-09 fjernes Legale ejere: WE-LO DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 67, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-02-20 tilføjes Bestyrelse: Jesper Steen Lorentzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-20 tilføjes Direktion: Jesper Steen Lorentzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, drive og administrere erhvervsudlejningsejendommen matr. nr.3a og 4d Nyhuse, Hillerød Jorder, beliggende Frederiksværksgade 7A-7B, 3400 Hillerød og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-05-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-20 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Legale ejere: WE-LO DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-02-20 tilføjes Navne: FREDERIKSVÆRKSGADE 7 ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2015-02-20 tilføjes Reelle ejere: Flemming Wilhelm Wewer (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2015-02-20 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2015-02-20 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2015-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-02-20 tilføjes Stiftere: WE-LO DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2015-02-20 tilføjes Vedtægter: 2015-02-20 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)