Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LB - Tag ApS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2019-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anderupløkken 9, 5270 Odense N (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Anderupvænget 66, 5270 Odense N (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-05 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anderupvænget 66, 5270 Odense N (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2015-02-12 tilføjes Direktion: Lasse Højdam Boisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-12 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2015-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: lhboisen@gmail.com (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2015-02-12 tilføjes Legale ejere: Lasse Højdam Boisen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-02-12 tilføjes Navne: LASSE BOISEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2015-02-12 tilføjes Reelle ejere: Lasse Højdam Boisen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-12 tilføjes Stiftere: Lasse Højdam Boisen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Vedtægter: 2015-02-12 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2015-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)