Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Vedtægter | Direktion | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Formål | Kapital | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2015-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Søborg Hovedgade A/S. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Søborg Hovedgade A/S. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2015-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Vesterport Aarhus A/S. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Vesterport Aarhus A/S. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Nørrebro Tranevej A/S. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Metropol A/S. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2016-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Nørrebro Lærkevej A/S. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2016-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Nørrebro Tranevej A/S. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Stenvej Aarhus A/S. (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2016-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Thor Ib Schønbergs Alle A/S. (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Thor Ib Schønbergs Alle A/S. (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Henning Smiths Vej Aalborg A/S. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Thor Ib Schønbergs Alle A/S. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Kampmanns Gaard A/S. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Henning Smiths Vej Aalborg A/S. (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Henning Smiths Vej Aalborg A/S. (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Henning Smiths Vej Aalborg A/S. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Henning Smiths Vej Aalborg A/S. (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Metropol II A/S. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Henning Smiths Vej Aalborg A/S. (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-05-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Islevgård A/S. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Vanløse Allé & Englandsvej Komplementaranpartsselskab. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Vanløse Allé & Englandsvej P/S. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Vester Alle 26, Aarhus A/S. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Trøjborgvej A/S. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-08-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Rødovre - Vallensbæk A/S. (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Kampmanns Gaard A/S. (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Torvehuset I A/S. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Torvehuset II A/S. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Torvehuset I A/S. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Metropol III A/S. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-02-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Torvehuset II A/S. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Kildevældet A/S. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Torvehuset II A/S. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2018-08-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Kildevældet A/S. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2019-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AARHUS UNITED Invest II ApS. (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2020-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Urban A/S. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Crowdton Ejendomsinvest A/S. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 tilføjes Binavne: Go' Bolig A/S (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-10 tilføjes Vedtægter: 2022-05-10 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 fjernes Direktion: Christen Steffensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Bestyrelse: Anders Marcus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-08 fjernes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-08 tilføjes Direktion: Christen Steffensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-03-08 fjernes Direktion: Søren Lindgaard (direktør) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Direktion: Anders Marcus (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-09-20 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Dahlgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-04-28 fjernes Bestyrelse: Andreas Ditlev Duckert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-04-28 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-04-28 fjernes Direktion: Søren Dahlgaard (direktør) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-04-27 fjernes Direktion: Anders Marcus (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-04-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-04-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, af den samlede bestyrelse eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-05 tilføjes Vedtægter: 2018-09-05 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 tilføjes Direktion: Anders Marcus (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 tilføjes Bestyrelse: Esben Vibe (formand) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-04-26 fjernes Bestyrelse: Helle Marianne Breinholt (formand) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-15 fjernes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen, Anders Marcus (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 tilføjes Bestyrelse: Helle Marianne Breinholt (formand) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-11-28 fjernes Bestyrelse: Peter Reedtz (formand) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-21 tilføjes Vedtægter: 2017-06-21 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-12 tilføjes Direktion: Oliver Dahl Peters (direktør) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Obton Group Holding A/S (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som Forvalter af Alternative InvesteringsFonde i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-08-31 tilføjes Vedtægter: 2016-08-31 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2016-06-24 tilføjes Vedtægter: 2016-06-24 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-03 tilføjes Bestyrelse: Peter Reedtz (formand) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-03-03 fjernes Bestyrelse: Anders Marcus (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 3.200.000,00 (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-03 tilføjes Reelle ejere: Andreas Ditlev Duckert, Peter Reedtz (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-03-03 fjernes Reelle ejere: Lars Bentsen, Andreas Ditlev Duckert, Peter Reedtz (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-03-03 tilføjes Vedtægter: 2016-03-03 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-08 tilføjes Direktion: Søren Dahlgaard (direktør) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2015-12-08 fjernes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2015-12-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-02-06 tilføjes Bestyrelse: Anders Marcus (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-06 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-06 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive virksomhed ved køb og salg af ejendomme og andet hermed nært beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2015-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-06 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-06 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2015-02-06 tilføjes Navne: KONCENTON A/S (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2015-02-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Bentsen, Peter Krogsgaard Jørgensen, Anders Marcus (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2015-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Stiftere: OBTON A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2015-02-06 tilføjes Vedtægter: 2015-02-06 (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)