Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Susanne Anette Petersen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2015-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: DJS DINNER ApS. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-04-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-04-03 fjernes Revisor: 3H Revision, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 tilføjes Direktion: Susanne Anette Petersen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2019-06-30 fjernes Direktion: Jonna Ruth Bodholdt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-30 tilføjes Legale ejere: SP HOLDING NØRRESUNDBY ApS, DC HOLDING NØRRESUNDBY ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: Jonna Ruth Bodholdt (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-06-30 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Britt Christensen, Susanne Anette Petersen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Jonna Ruth Bodholdt (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sulsted Kærvej 16, 9381 Sulsted (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-17 tilføjes Direktion: Jonna Ruth Bodholdt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-17 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Legale ejere: Jonna Ruth Bodholdt (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Navne: JB HOLDING SULSTED ApS (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-17 tilføjes Reelle ejere: Jonna Ruth Bodholdt (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2015-02-17 tilføjes Revisor: 3H Revision, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2015-02-17 tilføjes Stiftere: Jonna Ruth Bodholdt (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2015-02-17 tilføjes Vedtægter: 2015-02-17 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)