Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Speditørvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-20 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Hjemmeside: www.nordic-workforce.com (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@nordic-workforce.dk (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Navne: NORDIC WORKFORCE IVS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes ObligatoriskEmail: info@nordic-workforce.dk (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Stiftere: NORDIC ENERGY ENGINEERING ApS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-11-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-08-16 fjernes Direktion: Christian Ahlefeldt (adm. dir) (offentliggjort 2015-08-16)
Den 2015-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Speditørvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Frederiks Vej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Frederiks Vej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Speditørvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Hjemmeside: www.nordic-workforce.com (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nordic-workforce.dk (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-04-07 tilføjes ObligatoriskEmail: info@nordic-workforce.dk (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-20 tilføjes Direktion: Christian Ahlefeldt (adm. dir) (offentliggjort 2015-08-16)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-20 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Speditørvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med Udlejning af personale, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Navne: NORDIC WORKFORCE IVS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Stiftere: NORDIC ENERGY ENGINEERING ApS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Vedtægter: 2015-02-13 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-09)