Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Navne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2015-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: HH INSTRUMENTS A/S. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HH INSTRUMENTS A/S. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-11-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Obstrupvænget 12, 8320 Mårslet (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Harald Giersings Allé 14, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-29 tilføjes Navne: JEVIK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-28 fjernes Navne: JEVIK HOLDING IVS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-29 tilføjes Revisor: COMPU REVISION A/S (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-29 tilføjes Vedtægter: 2016-09-29 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-09-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-19 tilføjes Legale ejere: Peter Stoustrup Kristensen (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2015-02-19 tilføjes Reelle ejere: Peter Stoustrup Kristensen (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2015-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harald Giersings Allé 14, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-02-13 tilføjes Direktion: Peter Stoustrup Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-13 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2015-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Navne: JEVIK HOLDING IVS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-02-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-02-13 tilføjes Stiftere: Peter Stoustrup Kristensen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Vedtægter: 2015-02-13 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2015-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)