Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christin Borre | 01.01.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Rasch | 25.11.2021 | 31.12.2022 | direktør |
Malte Udsen | 14.02.2020 | 25.11.2021 | direktør |
Carsten Ryding Dahl | 18.02.2015 | 14.02.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Malte Udsen | 18.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anders Holck Lykkebo Petersen | 18.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Teis Werring Bruun | 18.02.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Ryding Dahl | 18.02.2015 | 04.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Jesper Baagdan | 18.02.2015 | 08.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bendixen | 18.02.2015 | 08.12.2016 | bestyrelsesmedlem |