Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kolben 14, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-11 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Navne: JURWA IVS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Stiftere: Rawaa Dheyaa Hussein Jurwa (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 fjernes Direktion: Rawaa Dheyaa Hussein Jurwa (direktion) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolben 14, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Direktion: Rawaa Dheyaa Hussein Jurwa (direktion) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere serviceydelser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-11 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Navne: JURWA IVS (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Stiftere: Rawaa Dheyaa Hussein Jurwa (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Rawaa Dheyaa Hussien Jurwa. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-02-11 tilføjes Vedtægter: 2015-02-11 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)