Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Teit Linde Hedemark Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Mette Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Nica Noerrung Poulsen, Cato Nørrung Poulsen (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Mette Poulsen (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Nica Noerrung Poulsen, Cato Nørrung Poulsen (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Mette Poulsen (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Nica Noerrung Poulsen, Cato Nørrung Poulsen (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Nica Noerrung Poulsen, Cato Nørrung Poulsen (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2022-09-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-07 tilføjes Binavne: ALLIANCE TECHNOLOGY ApS, ALLIANCE MARKETING ApS, ALLIANCE HEALTH ApS, ALLIANCE FINANCE ApS (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2021-03-06 fjernes Binavne: ALLIANCE TECHNOLOGY IVS, ALLIANCE MARKETING IVS, ALLIANCE FITNESS IVS, ALLIANCE FINANCE IVS, ALLIANCE HEALTH IVS (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2020-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2020-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2020-10-20 tilføjes Navne: ALLIANCE FIRST ApS (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2020-10-19 fjernes Navne: ALLIANCE FIRST IVS (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2020-10-20 tilføjes Vedtægter: 2020-10-20 (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2020-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2020-10-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-04 tilføjes Binavne: ALLIANCE HEALTH IVS (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2016-01-03 fjernes Binavne: ALLIANCE HEALT IVS (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2015-02-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophienbergvej 18, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2015-01-28 tilføjes Binavne: ALLIANCE HEALT IVS, ALLIANCE TECHNOLOGY IVS, ALLIANCE MARKETING IVS, ALLIANCE FITNESS IVS, ALLIANCE FINANCE IVS (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Direktion: Mette Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2015-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde marketing, salg og finansielle services for virksomheder og atleter som ønsker at profilere deres virksomhed, sport eller produkt. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-05-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Legale ejere: Nica Noerrung Poulsen, Cato Nørrung Poulsen, Mette Poulsen, HEDEMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2015-01-28 tilføjes Navne: ALLIANCE FIRST IVS (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2015-01-28 tilføjes Reelle ejere: Nica Noerrung Poulsen, Cato Nørrung Poulsen, Mette Poulsen, Teit Linde Hedemark Poulsen (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-28 tilføjes Stiftere: Mette Poulsen, HEDEMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-28 tilføjes Vedtægter: 2015-01-28 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-03)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)