Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-10-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Krampus Brewing ApS. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-20 tilføjes Binavne: Tejn Bryghus ApS, Nordbornholms Bryggeri ApS (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-20 tilføjes Navne: Sorthat Holding ApS (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-19 fjernes Navne: KRAMPUS ApS (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klinkervej 3, 3700 Rønne (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2015-02-16 tilføjes Direktion: Christian Skovdal Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsdrift samt anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-16 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øl (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Legale ejere: Christian Skovdal Andersen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-02-16 tilføjes Navne: KRAMPUS ApS (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-02-16 tilføjes Reelle ejere: Christian Skovdal Andersen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2015-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-16 tilføjes Stiftere: Christian Skovdal Andersen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-16 tilføjes Vedtægter: 2015-02-16 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2015-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)