Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2015-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: CAPA ENTREPRISE. A/S. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2015-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Strøby Bygade 52 ApS. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2016-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Erhvervsudleje A/S. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-09 sletter virksomheden Ejerskaber: CAPA ENTREPRISE. A/S. (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CAPA ENTREPRISE. A/S. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2017-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Haandvaerk.dk IVS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 23, 4671 Strøby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 23, 4671 Strøby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Lars Elkjær (direktion) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 23, 4671 Strøby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-02-14 tilføjes Direktion: Lars Elkjær (direktion) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2015-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og investeringsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed, efter ledelsens skøn (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-14 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2015-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@capabyg.dk (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2015-02-14 tilføjes Navne: ELKJÆRS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2015-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-14 tilføjes Stiftere: Lars Elkjær (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2015-02-14 tilføjes Vedtægter: 2015-02-14 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2015-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)