Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Kirppu Danmark ApS. (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2016-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenholtsvænget 9, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-03-06)
Den 2016-03-07 fjernes Bestyrelse: Morten Bøjland (formand) (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Direktion: Claus Andreassen (direktion) (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-14 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: claus@kirppu.dk (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Legale ejere: Claus Andreassen, Morten Bøjland (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Navne: MBCA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Stiftere: Morten Bøjland, Claus Andreassen (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2016-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenholtsvænget 9, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-03-06)
Den 2015-02-14 tilføjes Bestyrelse: Morten Bøjland (formand) (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Direktion: Claus Andreassen (direktion) (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejerskab af andre selskaber, og formueforvaltning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-14 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@kirppu.dk (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Legale ejere: Claus Andreassen, Morten Bøjland (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Navne: MBCA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Stiftere: Morten Bøjland, Claus Andreassen (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Vedtægter: 2015-02-14 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-19)